Rodovid - cadastro gratuito da Árvore Genealógica em idioma Português |
Елизавета Ивановна фон Штакельберг (Нарышкина, Орлова) * 1741 † 7 Setembro 1817
De Rodovid PT
Clã ao nascer | Штакельберги |
Sexo | feminino |
Nome completo ao nascer | Елизавета Ивановна фон Штакельберг |
Sobrenome(s) adicionais do casamento | Нарышкина, Орлова |
Pais |
Eventos
1741 Nascimento:
Título: барона
24 Agosto 1768 Casamento: ♂ Vladimir Grigorievitch Orlov [Orlov] * 8 Julho 1743 † 28 Fevereiro 1831
1769 filho(a): ♂ Александр Владимирович Орлов [Орловы] * 1769 † 1787
7 Novembro 1770 filho(a): Empire russe, ♀ Ekaterina Vladimirovna Orlov (Novosiltsev) [Orlov] * 7 Novembro 1770 † 31 Outubro 1849
6 Novembro 1774 filho(a): Empire russe, ♀ Sophia Vladimirovna Orlov (Panine) [Orlov] * 6 Novembro 1774 † 7 Janeiro 1844
1777 filho(a): Російська імперія, ♂ Григорій Володимирович Орлов [Орлови] * 1777 † 22 Junho 1826
6 Abril 1782 filho(a): Російська імперія, ♀ Наталія Володимирівна Орлова (Давидова) [Орлови] * 6 Abril 1782 † 14 Setembro 1819
7 Setembro 1817 Falecimento:
Notas
фрейлина императрицы Екатерины ІІ
Gerações: avós até netos (clique no sexo - ♂ ♀ Ψ - de uma pessoa para ver a árvore COMPLETA dela)
Título: 22 Setembro 1762, comte
Casamento: ♀ Елизавета Ивановна фон Штакельберг (Нарышкина, Орлова)
Falecimento: 28 Fevereiro 1831, Moscou, gouvernement de Moscou de l'Empire russe
Título: noble
Título: ordre de Saint-Jean de Jérusalem
Casamento: ♀ Наталія Володимирівна Орлова (Давидова) , 1
Título: 1812, ordre de Saint-Georges du 4e degré
Casamento: ♀ Варвара Миколаївна Лихарьова (Давидова) , 2
Falecimento: 31 Maio 1842, Šiauliai, du gouvernement de Moscou de l'Empire russe
Sepultamento: Москва, Російська імперія, cimetière du monastère Donskoï, à côté de la tombe de son père et avec l'inscription : Servi la patrie dans la guerre mémorable de 1812.
Título: Російська імперія, comtesse par naissance
Título: Російська імперія, comtesse par mariage
Casamento: ♂ Григорій Володимирович Орлов
Falecimento: 17 Dezembro 1824, Париж, Франківське царство, sous la gouvernance de Charles X de la Seconde Restauration française
Título: comte
Casamento: ♀ Sophia Vladimirovna Orlov (Panine) , Москва, Російська імперія
Título: 28 Junho 1796, ordre de Sainte-Anne
Título: 14 Março 1798, ordre de Saint-Alexandre Nevski
Falecimento: 1 Março 1837, domaine Dougino du gouvernement de Smolensk de l'Empire russe
Título: Російська імперія, Графиня
Casamento: ♂ Олександр Микитич Панін
Falecimento: 1873, Москва, Російська імперія
Título: princesse par naissance
Título: comtesse par mariage
Casamento: ♂ Володимир Петрович Орлов-Давидов
Falecimento: 1876
Escolaridade: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук
Escolaridade: Julho 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук
Ocupação: 17 Agosto 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора
Ocupação: de 1824 até 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию
Ocupação: 16 Novembro 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
Ocupação: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний
Ocupação: 3 Abril 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах
Ocupação: 16 Novembro 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
Ocupação: de 1829 até 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии
Ocupação: 17 Março 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
Casamento: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя
Ocupação: 4 Abril 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах
Ocupação: 29 Janeiro 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов
property: 6 Setembro 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии
Ocupação: 8 Novembro 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы
Ocupação: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища
Ocupação: de 27 Março 1838 até 20 Outubro 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор
Ocupação: de 2 Agosto 1851 até 11 Abril 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
Ocupação: de 11 Abril 1853 até 6 Janeiro 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
Ocupação: 6 Janeiro 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
Falecimento: 18 Março 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)
Título: графиня
Casamento: ♂ Viktor Nikititch Panine , Saint-Pétersbourg
Falecimento: 18 Junho 1899, Санкт-Петербург
Sepultamento: монастырь Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Санкт-Петербург